Informazioni su Christine Erlach-Jaquier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Erlach-Jaquier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123318, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JWG Eulach, in Winterthur, CHE-342.787.643, Verein (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824461).
Statutenänderung:
11.04.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dauru, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlach-Jaquier, Christine, von Vucherens, in Winterthur, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott Douar, Cornelia, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6496374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JWG Eulach, in Winterthur, CH-020.6.001.592-5, Eulachstrasse 6, 8408 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2011, 14.12.2011.
Zweck:
Zweck des Vereins ist: die finanzielle Sicherstellung der sozialpädagogisch geführten Einrichtungen für Jugendliche;
notwendige Liegenschaften und Wohnungen zur Verfügung stellen und verwalten;
die Begleitung und Aufsicht über die Jugend - Einrichtungen im Sinne des aktuellen Konzeptes. Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig und verfolgt gemeinnützige Ziele..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen privater und öffentlicher Körperschaften, Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse, Sammlungen, Erträge des Vereinsvermögens, Einnahmen des Wohngemeinschaftsbetriebes/Kostgeld..
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 4 - 7 Mitglieder, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Roth, Christian, von Grindelwald, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erlach-Jaquier, Christine, von Vucherens, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholdi, Tom, von Affeltrangen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grenacher, Vangelis, von Horgen, in Pfungen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dauru, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salomon, Johanna, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Michaela, von Sumiswald, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.