Informazioni su Clemens Dobler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Clemens Dobler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5226816, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AFIBA AG, bisher in Tuggen, CH-130.0.009.653-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 16.07.2003, S. 10, Publ. 1085574).
Statutenänderung:
29.07.2009.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
Gweerhofstrasse 13, 8853 Lachen. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief, telegrafisch, per Fax, durch elektronische Post oder Internet. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Clemens, von Innerthal, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tuggen];
Dobler, Madeleine, von Innerthal, in Lachen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tuggen].
Numero di pubblicazione: 1085574, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AFIBA AG, in Tuggen, Dienstleistungen einer Allfinanz-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2002, S. 9, Publ. 588460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Markus, von Bünzen, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Clemens, von Innerthal, in Tuggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AFIBA AG, in Tuggen, Dienstleistungen einer Allfinanz-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2001, S. 5299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Clemens, von Innerthal, in Tuggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Müller, Markus, von Bünzen, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.