Informazioni su Hildegard Di Francesco
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hildegard Di Francesco
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005911014, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IMPHEGA AG, in Schwyz, CHE-109.102.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176929).
Firma neu:
IMPHEGA AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riederer, Armin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Francesco, Hildegard, von Flühli, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Basso, Deborah, von Küssnacht (SZ), in Ingenbohl, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3844252, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Letten Immobilien AG, bisher in Baar, CH-170.3.024.875-0, Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Verkauf von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2001, S. 6298).
Gründungsstatuten:
28.06.2001.
Statutenänderung:
7.03.2007.
Firma neu:
IMPHEGA AG.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Hinterdorfstrasse 9, 6430 Schwyz.
Zweck:
Durchführung von Veranstaltungen, Events, Schulungen, Beratungen und Projekte auf der reellen, mentalen und geistigen Ebene;
kann Kunstgegenstände kaufen und verkaufen;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung sowie Verkauf von Immobilien und Grundstücken aller Art im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Finanzierungen vornehmen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht enthaltenen Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung vom 28.6.2001 bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Erwerb der Grundstücke Grundbuch Risch Nr. 6257, 6258, 6259, 6262 und 6269 zum Maximalpreis von CHF 13'100'000.-- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, lic. iur. Andreas, von Sachseln, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McKinley, Goldstein, Wanner & Partner AG, in Baar, Revisionsstelle [wie bisher];
Di Francesco, Hildegard, von Flühli, in Schwyz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Riederer, Armin, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Einzelunterschrift.