Informazioni su Irene Maria Bissig-Sinz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Irene Maria Bissig-Sinz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005494750, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Immobis AG, in Schwyz, CHE-106.892.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853055).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Hermann Franz Josef, von Altdorf (UR), in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schattdorf];
Bissig-Sinz, Irene Maria, von Altstätten, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schattdorf].
Numero di pubblicazione: HR02-1004853055, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Immobis AG, in Schwyz, CHE-106.892.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481713).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Hermann Franz Josef, von Altdorf (UR), in Schattdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Bissig-Sinz, Irene Maria, von Altstätten, in Schattdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz].
Numero di pubblicazione: 1019525, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Bissig Automobil AG, in Ingenbohl, CH-130.0.001.132-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 15, Publ. 4691886).
Statutenänderung:
11.07.2013.
Firma neu:
Immobis AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Erstellung, Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 11.7.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Franz (1964), von Altdorf UR, in Brunnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler-Bissig, Verena, von Einsiedeln, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig-Betschart, Gertrud, von Altdorf UR, in Brunnen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof Treuhand AG, Schwyz (CH-130.0.000.273-5), in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Hermann Franz Josef, von Altdorf UR, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig-Sinz, Irene Maria, von Altstätten, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.