Informazioni su Cüneyt Atmaca
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Cüneyt Atmaca
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005529790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MOVE-Fitness GmbH, in Opfikon, CHE-271.031.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461164).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atmaca, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005147345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MOVE-Fitness GmbH, in Lufingen, CHE-271.031.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371907).
Statutenänderung:
26.03.2021.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Sägereistrasse 10, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atmaca, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Camporelli, Michèle Eveline, von Bellach, in Wallisellen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4371907, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MOVE-Fitness GmbH, in Dietlikon, CHE-271.031.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071209).
Statutenänderung:
11.07.2018.
Sitz neu:
Lufingen.
Domizil neu:
c/o Dr. Anne-Katrin Neumann, Moosbrunnenstrasse 154, 8426 Lufingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inninger, Birte, deutsche Staatsangehörige, in Dietlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atmaca, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].