Informazioni su Christian Ambauen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Ambauen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3698927, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berufsbildungsstiftung der VSSM-Fachgruppe Holzgerätebau, in Zürich, CHE-101.953.357, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2306581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Josef, von Appenzell, in Appenzell, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Heinrich, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambauen, Christian, von Beckenried, in Beckenried, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Thomas, von Eglisau, in Glattfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5477276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berufsbildungsstiftung der VSSM-Fachgruppe Holzgerätebau, in Zürich, CH-020.7.900.532-0, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2006, S. 19, Publ. 3557986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Max, von Wyssachen, in Oberdiessbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehrli, Simon, von Lauenen, in Oberkulm, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Erwin, von Trub, in Sulgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ambauen, Christian, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO Visura (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Walter Ambauen AG, in Beckenried, Ausführung von Treppenbau und Innenausbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.84 vom 3.5.1993, S.2160).
Statutenänderung:
14.5.1996.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambauen, Christian, von Beckenried, in Beckenried, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ambauen-Schmitt, Walter, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ambauen, Walter, von Beckenried, in Kirchleerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.