Nicolas von der Weid
residente a Bern, da Fribourg Mandati attuali: Fondation JANYCE en faveur des enfants leucémiques et cancéreux en liquidation Persone correlate: Elisabeth Michellod, Raymonde Seltz, Jean-Philippe Rapp e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas von der Weid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas von der Weid"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas von der Weid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas von der Weid"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicolas von der Weid
Persone con il nome Nicolas von der Weid lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Nicolas von der Weid
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas von der Weid
Numero di pubblicazione: 2422150, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Coopérative du journal 'A Propos', à Biel BE, CH-073.5.010.885-6, défendre les intérêts d'entreprises établies en Suisse, notamment par l'édition du journal 'A Propos' ou d'autres publications etc., société coopérative (FOSC no 43 du 01.03.2000, p. 1411).
Nouvelle raison sociale:
Coopérative du journal 'A Propos' en liquidation. La société coopérative est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 28.10.2003.
Personnes et signatures radiées:
de Araujo, Cynthia, de Champéry, à Lausanne, présidente, avec signature collective à deux;
Balet Emery, Chantal Catherine, de Lens et Grimisuat, à Grimisuat, membre, avec signature collective à deux;
Muggli, Jacques, de Lausanne, à Romanel-sur-Lausanne, membre, avec signature collective à deux;
von der Weid, Nicolas, de Fribourg, à Fribourg, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Ruedin, Eric Joseph, de Cressier NE, à Neuchâtel, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 615950, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SEVA Lotteriegenossenschaft, in Bern, Durchführung eigener Lotterien sowie des Schweizer Zahlenlottos im Kanton Bern usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 30.06.2000, S. 4427).
Domizil neu:
Monbijoustrasse 6, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von der Weid, Nicolas, von Fribourg, in Fribourg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Hannes, von Unterseen und St. Gallen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Hermann, von Landiswil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jenni, Heinz, von Iffwil, in Schliern bei Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Patrick, von Rüderswil, in Tramelan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation de l'APHM pour la formation professionnelle, à Biel BE, encourager la formation professionnelle dans les domaines de l'horlogerie, la microtechnique etc., fondation (FOSC no 2 du 04.01.2002, p. 3).
Personnes et signatures radiées:
Affolter, Eribert, de Grenchen, à Saint-Imier, président, avec signature collective à deux;
Dubois, Victor, de La Chaux-de-Fonds et Le Locle, à Bienne, secrétaire, avec signature collective à deux;
von der Weid, Nicolas, de Fribourg, à Zollikon, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
von Känel, Walter, de Reichenbach im Kandertal, à Saint-Imier, président, avec signature collective à deux;
Charrotton, Emile, de Mont-la-Ville, à Bettlach, vice-président, avec signature collective à deux;
Ruedin, Eric, de Cressier NE et Enges, à Neuchâtel, secrétaire, avec signature collective à deux.