Urs Oetterli
residente a Jegenstorf, da Luzern Mandati attuali: Selecta Group Management AG, Selecta Group AG e di più Persone correlate: Nicole Charrière Roos, Christian Eberhard Schmitz, Joseph J. Plumeri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Oetterli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Oetterli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Oetterli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Oetterli"
|
|
Urs Oetterli
residente a Dällikon, da Grossdietwil Mandati attuali: Alfred Oetterli AG Persone correlate: Manfred Oetterli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Oetterli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Oetterli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Oetterli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Oetterli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Oetterli
Persone con il nome Urs Oetterli lavorano in questi rami economici
Altra intermediazione lavoratori
Esercizio delle altre istituzione finanziario
BranchCode_n/a
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Officina del fabbro, fucina e bottega
Altra intermediazione lavoratori
Esercizio delle altre istituzione finanziario
BranchCode_n/a
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Urs Oetterli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Oetterli
Numero di pubblicazione: HR02-1005745030, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Selecta Group Management AG, in Cham, CHE-228.069.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerstberger, Oliver, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Piedmont (US)];
Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005640215, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Selecta Group AG, in Cham, CHE-143.392.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Philippe Dominique Yves, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerstberger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Christian Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Piedmont, CA (US)];
Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005231916, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Selecta TMP AG, in Steinhausen, CHE-100.961.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155035).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Selecta AG, in Kirchberg BE (CHE-105.968.547), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'517'747'337.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'777'761'877.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung der übertragenden Gesellschaft. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Selecta AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Selecta SA) (Selecta Ltd).
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham.
Weitere Adressen:
Industrie Neuhof 78, 3422 Kirchberg BE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Frank Serge, von Kilchberg (ZH), in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marton, Patrick, von Prilly, in Jorat-Mézières, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetterli, Urs, von Luzern, in Jegenstorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Beusekom, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vez, Frédéric, von Lully (FR), in Bolligen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.