Jolanda Kuhn
residente a Richterswil, da Zürich Mandati attuali: Wohlfahrtsfonds der Elektron AG Persone correlate: Hans-Peter Geier, Peter Schärer, Andreas Robert Puur e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jolanda Kuhn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jolanda Kuhn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jolanda Kuhn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jolanda Kuhn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jolanda Kuhn
Persone con il nome Jolanda Kuhn lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Jolanda Kuhn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jolanda Kuhn
Numero di pubblicazione: HR02-1006010763, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgestiftung der Elektron AG, in Wädenswil, CHE-109.719.500, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Jolanda, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geier, Hanspeter, von Ramsen, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puur, Andreas, von Muotathal, in Steinhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschbach, Luzia, von Leutwil, in Richterswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Ernst, von Bauma, in Münchwilen (TG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Michelle, von Richterswil, in Einsiedeln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005610110, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Joy Fashion AG, in St. Moritz, CHE-109.865.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4428393).
Domizil neu:
Via Veglia 14, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf, Renée, von St. Moritz, in St. Moritz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn-Burri, Jolanda, von Langenthal, in St. Moritz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3648715, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'030 vom 06.07.2017 Kuhnsulting St. Moritz GmbH, in St. Moritz, CHE-482.599.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637305).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Jolanda, von Langenthal, in St. Moritz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Thun].