Thomas Ernst Hofmann
residente a Hersberg, da Zürich, Eschenbach (SG) e Schaffhausen Mandati attuali: BLT Baselland Transport AG, swiss therapieteam ag e di più Persone correlate: Stephan Otto Appenzeller, Roman Baumann Lorant, Andreas Berwick e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Ernst Hofmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Ernst Hofmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Ernst Hofmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Ernst Hofmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Ernst Hofmann
Persone con il nome Thomas Ernst Hofmann lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Privato con il nome Thomas Ernst Hofmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Ernst Hofmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005815814, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Helvetia Anlagestiftung, in Basel, CHE-110.191.037, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ronchi, Anton, genannt Tony, von Melano, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Dr. Marcel, von Basel, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärthel, Jan, von Aarau, in Buchs (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Thomas, von Zürich, in Hersberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Riehen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005569935, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BLT Baselland Transport AG, in Oberwil (BL), CHE-105.824.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dosé, André, von Bolligen und Horgen, in Münchwilen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Anita, von Hölstein, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Christoph Beat, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofmann, Thomas, von Zürich, in Hersberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cuevas Otero, Maria, spanische Staatsangehörige, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Christoph, von Walterswil (BE), in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004951265, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
swiss therapieteam ag, in Liestal, CHE-485.448.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921604).
Statutenänderung:
28.07.2020.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, den Betrieb und Unterhalt eines oder mehrerer interdisziplinärer Therapiezentren sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie bezweckt weiter das Erbringen von therapeutischen Dienstleistungen und Behandlungen insbesondere in den Bereichen Physiotherapie, Osteopathie, medizinische Trainingstherapie, Craniosacral Therapie, medizinische Massage, Akupunktur, Homöopathie und weiteren Disziplinen im Bereich der Komplementärmedizin sowie das Erbringen von gesundheitsfördernden Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Fitness-, Gesundheitstraining und Gesundheitsberatung sowie den Verkauf und Vertrieb sämtlicher Produkte aus diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Thomas Ernst, von Zürich, in Hersberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofmann, Gabriele, von Basel, in Hersberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Denise, von Basel, in Allschwil, mit Einzelprokura.