Christian Ester
residente a Näfels, da Germania Mandati attuali: IGL INTERESSENGEMEINSCHAFT LÄUFERBERG Persone correlate: Martin Hersperger, Walter Eberle Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ester", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ester"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ester", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ester"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Ester
Persone con il nome Christian Ester lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Christian Ester
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Ester
Numero di pubblicazione: 6378586, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
IGL INTERESSENGEMEINSCHAFT LÄUFERBERG, in Näfels, CH-160.6.003.768-6, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 9, Publ. 4201188).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstald und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Sepp, von Rothenthurm, in Winkel bei Bülach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deffner, Diana, von Zürich, in Näfels (Glarus Nord), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Näfels];
Auer, Dr. Matthias, von Glarus und Oberhallau, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Netstal, in Netstal];
Ester, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5694808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Phanar Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.862-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 29, Publ. 5355072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ester, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Näfels, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 4596908, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Phanar Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.026.862-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 27, Publ. 3813762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hepp, Manfred, von Gächlingen, in Freienbach, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ester, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Näfels, mit Einzelprokura;
Kosumdok, Sinan, von Bern, in Wollerau, mit Einzelprokura.