Annemarie Ackermann
residente a Mümliswil, da Mümliswil-Ramiswil Mandati attuali: Ackermann Transporte AG Persone correlate: Andreas Ackermann, Raphael Ackermann, Ernst Ackermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Annemarie Ackermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Annemarie Ackermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Annemarie Ackermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Annemarie Ackermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Annemarie Ackermann
Persone con il nome Annemarie Ackermann lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Annemarie Ackermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Annemarie Ackermann
Numero di pubblicazione: 3516273, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
wohnplus sozialpädagogik GmbH in Liq., in Laufenburg, CHE-226.294.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901687). Liquidation beendet. [Die Löschung der Gesellschaft erfolgt, sobald die Zustimmung der Steuerverwaltungen vorliegen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Peter, von Kriens, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angelkow Felder, Brigitte, von Entlebuch, in Laufenburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ackermann, Annemarie, von Wolfwil, in Kaisten, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 6517704, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft 'Seilbahn Palfries', in Mels, CH-320.5.045.371-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 15, Publ. 4967498).
Statutenänderung:
17.06.2011.
Domizil neu:
Ludiweg, 8888 Heiligkreuz.
Postadresse neu:
Postfach 26, 8888 Heiligkreuz . [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Roland, von Pfäfers, in Mels, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Annemarie, von Mels, in Mels, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Pius, von Mels, in Mels, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Milesi, Thomas, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4967498, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft 'Seilbahn Palfries', in Mels, CH-320.5.045.371-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2001, S. 5446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Hans Jörg, von Embrach, in Wangs (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Markus, von Vilters-Wangs und Quarten, in Wangs (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Jakob, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Peter, von Vilters-Wangs, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Heinrich, von Mels und Walenstadt, in Walenstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Annemarie, von Mels, in Mels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.