Informazioni su WIKA Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WIKA Schweiz AG
- WIKA Schweiz AG con sede a Hitzkirch è attiva. WIKA Schweiz AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- La dirigenza dell’azienda WIKA Schweiz AG è composta da 10 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.07.1920.
- Il 26.02.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda WIKA Schweiz AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.004.461.
- exITed Consulting AG, Manometer-Stiftung, Refco Manufacturing Ltd hanno lo stesso indirizzo come WIKA Schweiz AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Johannes Meier,
Wolfgang Schneider,
Daniel Brügger,
Daniel Moser,
Marcel Frei
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.07.1920
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hitzkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.007.903-7
IDI/IVA
CHE-101.004.461
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation und Vertrieb von Instrumenten, Armaturen und anderen technischen Artikeln; Erwerb, Verwertung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und Grundstücken sowie Beteiligungen; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rödl & Partner AG | Zürich | 07.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
REVITREU AG in Liquidation | Winterthur | <2004 | 11.08.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WIKA Svizzera SA
- WIKA Switzerland Ltd.
- WIKA Suisse SA
- Manometer AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WIKA Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005970282, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
WIKA Schweiz AG, in Hitzkirch, CHE-101.004.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Alexander Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005766050, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
WIKA Schweiz AG, in Hitzkirch, CHE-101.004.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Rainer, von Hochdorf, in Reinach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Alexander Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Benjamin Johannes, von Killwangen, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005289702, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
WIKA Schweiz AG, in Hitzkirch, CHE-101.004.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Dr. Urs Max, von Bäretswil, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.