Indirizzo
c/o Roland Schneider
Ötwil 17a
9534 Gähwil
Informazioni su Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft
- Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft con sede a Gähwil è una Società cooperativa nel ramo «Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue». Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft è attiva.
- Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 29.08.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-102.286.204.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.04.1953
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Kirchberg (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.009.923-8
IDI/IVA
CHE-102.286.204
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die Ortschaft Oetwil mit gutem Trinkwasser zu versorgen und dazu die seinerzeit erworbenen Quellen und Anlagen zu benützen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Wasserversorgung Oetwil
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005825943, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft, in Kirchberg (SG), CHE-102.286.204, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S.16, Publ. 5523334).
Domizil neu:
c/o Roland Schneider, Ötwil 17a, 9534 Gähwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Paul, von Jona, in Gähwil (Kirchberg SG), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenspach, Bruno, von Muolen und Hauptwil-Gottshaus, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Anton, von Kirchberg SG, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Roland, von Rapperswil-Jona, in Gähwil (Kirchberg (SG)), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Martin, von Kirchberg (SG), in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Adrian, von Rapperswil-Jona, in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5523334, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wasserversorgung Oetwil, in Kirchberg SG, CH-320.5.009.923-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.1999, S. 1230).
Firma neu:
Wasserversorgung Oetwil Genossenschaft. Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV).
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wasserversorgung Oetwil, in K i r c h b e r g S G, die Ortschaft Oetwil mit gutem Trinkwasser zu versorgen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 16.04.1980, S. 1239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittli, Hanspeter, von Gurtnellen, in Oetwil (Kirchberg), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Paul, von Jona, in Gähwil (Kirchberg SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil (Kirchberg)];
Schönenberger, Anton, von Kirchberg SG, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil (Kirchberg)];
Allenspach, Bruno, von Muolen und Hauptwil-Gottshaus, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.