Indirizzo
c/o K & B Rechtsanwälte
Freudenbergstrasse 24
9242 Oberuzwil
Informazioni su Walter Müller-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Walter Müller-Stiftung
- Walter Müller-Stiftung ha sede a Oberuzwil ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili».
- Walter Müller-Stiftung è stata costituita nel 20.06.1995.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 28.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.398.041.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: IBACO AG, K & B Betriebs AG, Max und Margrit Heer-Stiftung.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Ursula Möck Zuber,
Lucas Edwin Keel,
Paul Johann Egger-Klaus,
Heidi Bär-Looser,
Dieter Kunz
i più recenti aventi diritto di firma
Ursula Möck Zuber,
Lucas Edwin Keel,
Paul Johann Egger-Klaus,
Heidi Bär-Looser,
Dieter Kunz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.1995
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Oberuzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.038.983-9
IDI/IVA
CHE-110.398.041
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Direkte und indirekte Unterstützung von geistig und körperlich behinderten Personen im Gebiet unteres Toggenburg und Fürstenland.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brenner Treuhand | Oberuzwil | 28.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Control-Hohl AG | Uzwil | 31.12.2008 | 27.12.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Müller Walter-Stiftung
- Müller-Stiftung Walter
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Müller-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005369944, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Müller-Stiftung, in Oberuzwil, CHE-110.398.041, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521410).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster-Huwyler, Ruth, von Oberegg, in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Control-Hohl AG, in Uzwil (CH-320.3.035.423-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möck Zuber, Ursula, von Bichelsee-Balterswil und Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner Treuhand (CHE-107.703.540), in Oberuzwil, Revisionsstelle. [Anpassung betr. Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: HR02-1004521410, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Müller-Stiftung, in Oberuzwil, CHE-110.398.041, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1417647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Werner, von Speicher, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Lucas, von Rebstein, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1417647, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Müller-Stiftung, in Uzwil, CHE-110.398.041, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 13, Publ. 5809488).
Urkundenänderung:
19.02.2014.
Sitz neu:
Oberuzwil.
Domizil neu:
c/o K & B Rechtsanwälte, Freudenbergstrasse 24, 9242 Oberuzwil.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.