Informazioni su Walter Kopp AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Walter Kopp AG
- Walter Kopp AG con sede a Oberuzwil è attiva. Walter Kopp AG è attiva nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada».
- L’azienda è stata costituita nel 26.03.1986.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.01.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-103.556.978.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberuzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.025.860-7
IDI/IVA
CHE-103.556.978
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Möbel- und Gütertransporten und Umzügen sowie Handel mit Brennstoffen aller Art. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brenner Treuhand | Oberuzwil | 09.04.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kellenberger + Partner Treuhand AG | Flawil | 25.06.2013 | 08.04.2015 | |
Fiscon Treuhand AG | Bülach | <2004 | 24.06.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Kopp AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005643316, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Kopp AG, in Oberuzwil, CHE-103.556.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp-Wildhaber, Verena, von Romanshorn, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005061363, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Kopp AG, in Oberuzwil, CHE-103.556.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666581).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Möbel- und Gütertransporten und Umzügen sowie Handel mit Brennstoffen aller Art. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 20 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].
Mitteilungen neu:
[gestrichen].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp-Wildhaber, Walter, von Romanshorn, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Rudolf, von Romanshorn, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kopp, Marcel, von Romanshorn, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004666581, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Kopp AG, in Oberuzwil, CHE-103.556.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, S.0, Publ. 2087957).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 26.06.2019 Aktiven von CHF 2'436'443.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 300'000.00 auf die Kopp Immobilien AG, in Oberuzwil (CHE-226.969.412).
Gegenleistung:
keine.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.