Indirizzo
Sonnhaldenstrasse 47a
9113 Degersheim
Informazioni su Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL)
- Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL) ha sede a Degersheim ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni e federazioni».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 17.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL) è iscritta con l’IDI CHE-103.918.662.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del comitato
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.04.1985
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Degersheim
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.6.024.651-9
IDI/IVA
CHE-103.918.662
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt den Zusammenschluss der Waldbesitzer im Verbandsgebiet zur Wahrung ihrer gemeinsamen forstpolitischen Interessen sowie zur Förderung der Waldwirtschaft.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Waldwirtschaft St. Gallen & Liechtenstein WVSG + FL
- Waldwirtschaft St.Gallen & Liechtenstein WVSG + FL
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005748620, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL), in Degersheim, CHE-103.918.662, Verein (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Thomas, von Kirchberg SG und Oberriet SG, in Rüthi SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Andreas, von Mosnang, in Mühlrüti (Mosnang), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361730, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL), in Neckertal, CHE-103.918.662, Verein (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043298).
Statutenänderung:
22.10.2021.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Sonnhaldenstrasse 47a, 9113 Degersheim.
Numero di pubblicazione: HR02-1005043298, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Waldwirtschaft St.Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL), in Neckertal, CHE-103.918.662, Verein (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S.18, Publ. 5690842).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Name neu:
Wald St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL).
Organisation neu:
[gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näscher, Felix, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Roger, von Schänis, in Schänis, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Heinz, von Sevelen, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bächli (Hemberg)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.