Informazioni su Wagner Uznach AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wagner Uznach AG
- Wagner Uznach AG opera nel settore «Fabbricazione di mobili» ed è attualmente attiva. La sede è a Uznach.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.08.2016. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-103.866.864.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uznach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.024.775-6
IDI/IVA
CHE-103.866.864
Ramo economico
Fabbricazione di mobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion von sowie Handel mit Betriebseinrichtungen, insbesondere von Metallschränken und Gestellanlagen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisal AG Gossau | Gossau (SG) | 24.01.2001 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Severin Wagner AG
- Wagner Severin AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wagner Uznach AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3025447, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wagner Uznach AG, in Uznach, CHE-103.866.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer-Wagner, Melanie, von Eschenbach SG und Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Ramon, von Eschenbach SG und Uznach, in Uznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, in Reichenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wagner-Schubiger, Hildegard Maria, von Eschenbach SG und Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7197748, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wagner Uznach AG, in Uznach, CH-320.3.024.775-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S. 14, Publ. 5357592). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer-Wagner, Melanie, von Eschenbach SG und Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen].
Numero di pubblicazione: 5357592, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Severin Wagner AG, in Uznach, CH-320.3.024.775-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2007, S. 12, Publ. 4042758).
Statutenänderung:
13.11.2009.
Firma neu:
Wagner Uznach AG.
Zweck neu:
Produktion von sowie Handel mit Betriebseinrichtungen, insbesondere von Metallschränken und Gestellanlagen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner-Schubiger, Hildegard Maria, von Eschenbach SG und Uznach, in Uznach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Wagner-Schubiger, Hildegard].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.