Informazioni su Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen
- Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen è una Associazione con sede a Wohlen AG. Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen appartiene al settore «Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 8 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 04.08.2017.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.06.2024.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-102.726.284.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del comitato
Andrea Remo Duschen,
Urs Othmar Meier,
Beat Josef Koch,
Ursula Blaser-Müller,
Hans Hertig
i più recenti aventi diritto di firma
Andrea Remo Duschen,
Urs Othmar Meier,
Andrea Karin Beetschen Schaad
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.08.2017
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.6.443.058-1
IDI/IVA
CHE-102.726.284
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt die Erstellung und den Betrieb des Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Redi AG Treuhand | Frauenfeld | 09.08.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046690, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen, in Wohlen (AG), CHE-102.726.284, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffaretti, Marianne, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cutri, Nadia, von Boswil, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Christian, von Wohlen (AG), in Büttikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Marcel, von Walterswil (BE), in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Urs Othmar, von Bremgarten (AG), in Wohlen (AG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duschen, Andrea Remo, von Scuol, in Wohlen (AG), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Duschen, Andrea, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blaser-Müller, Ursula, von Schwyz, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Beat Josef, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beetschen Schaad, Andrea Karin, von Lenk, in Brugg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005523209, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen, in Wohlen (AG), CHE-102.726.284, Verein (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cutri, Nadia, von Boswil, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004945833, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen, in Wohlen (AG), CHE-102.726.284, Verein (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4290469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegi, Bernhard Vinzenz, von Pfaffnau, in Waltenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duschen, Andrea, von Scuol, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.