Informazioni su Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich
- Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich è stata costituita nel 11.05.2005.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.04.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich.
- Adroit Private Equity AG, Anlagestiftung Swiss Life, BVG-Sammelstiftung Swiss Life hanno lo stesso indirizzo come Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich.
Dirigenza (10)
i più recenti aventi diritto di firma
Theodoros Iaponas,
Rahel Vanessa Stanek,
Thomas Henze,
Iveta Porubcan,
Thomas Mohan Trüb
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.05.2005
Forma giuridica
Succursale con sede principale all'estero
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.9.002.245-8
IDI/IVA
CHE-112.354.155
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Allfinanz zu Gunsten von Gesellschaften der Swiss Life Gruppe. Diese Dienstleistungen umfassen unter anderem auch Aufgaben im Gebiet der Informationstechnologie sowie der Policenverwaltung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern; kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 18.05.2005 | 24.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Swiss Life International Services AG, Schaan, Zweigniederlassung Zürich
- Swiss Life Liechtenstein Services AG, Schaan, Zweigniederlassung Zürich
- Swiss Life Liechtenstein Services AG, Vaduz, Zweigniederlassung Zürich
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997792, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-112.354.155, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684378).
Hauptsitz in:
Ruggell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frowein, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iaponas, Theodoros, zyprischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005684378, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-112.354.155, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406641).
Hauptsitz in:
Ruggell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Rudolf Werner, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanek, Rahel Vanessa, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005406641, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Life International Services AG, Ruggell, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-112.354.155, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005020804).
Hauptsitz in:
Ruggell.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henze, Thomas, von Männedorf, in Hünenberg, Geschäftsführer, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bereiter-Khangsar, Tsering Dolma, von Uznach und Vilters-Wangs, in Walenstadt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porubcan, Iveta, tschechische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Rudolf Werner, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüb, Thomas Mohan, von Zürich, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.