Informazioni su Swiss Digital Development AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Digital Development AG
- Swiss Digital Development AG con sede a Steinhausen è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Swiss Digital Development AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 03.10.2019 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 05.08.2021.
- L’azienda Swiss Digital Development AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-253.423.340.
- Attualmente l'azienda Swiss Digital Development AG ha registrato 2 marchi o applicazioni per marchi all'IPI.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 17 altre aziende attive. Queste includono: Albert Storenbau GmbH, Arazim GmbH, Automatia AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinhausen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.043.936-2
IDI/IVA
CHE-253.423.340
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung, Aufbau, Vermarktung, Entwicklung und Produktion von digitalen Produkten und Technologien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CORDIS audit AG | Emmen | 08.10.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Swissi | 24.04.2020 | attivo | 10793/2019 |
11.03.2020 | attivo | 10789/2019 |
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Digital Development AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005265238, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Digital Development AG, in Steinhausen, CHE-253.423.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barandun, Urs, von Domleschg, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005062700, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Digital Development AG, in Steinhausen, CHE-253.423.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006864).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005006864, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Digital Development AG, in Steinhausen, CHE-253.423.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plozner, Fabrizio , von Riehen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alibrando, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hasanov, Pavel, deutscher Staatsangehöriger, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barandun, Urs, von Domleschg, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.