Sede principale
Altre succursale (7)
Informazioni su O. Aeschlimann AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu O. Aeschlimann AG
- O. Aeschlimann AG opera nel settore «Costruzione di strade, binari e tunnel» ed è attualmente attiva. La sede è a Sissach.
- La dirigenza dell’azienda O. Aeschlimann AG fondata il 16.07.1976 è composta da 0 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 13.02.2017.
- L'IDI della azienda è CHE-213.526.258.
- Oltre all’azienda O. Aeschlimann AG sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Coiffure Moustache, Ruth Fellino-Müller, Geo Construct AG, Sonderegger Treuhand AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.1976
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Sissach
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.9.915.383-2
IDI/IVA
CHE-213.526.258
CHE-105.778.834 IVA
Ramo economico
Costruzione di strade, binari e tunnel
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Strassen-, Hoch- und Tiefbauarbeiten, Gussasphaltbeläge, Industrie- und Sportplatzbeläge, Abdichtungsarbeiten im Hoch-, Tief- und Brückenbau. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Aeschlimann Oskar AG
- Aeschlimann O. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: O. Aeschlimann AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3343461, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
O. Aeschlimann AG, in Sissach, CHE-213.526.258, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601434).
Hauptsitz in:
Sitz Zofingen (HR AG).
Domizil neu:
Hauptstrasse 101, 4450 Sissach.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.778.834.
Firma Hauptsitz neu:
O. Aeschlimann AG [bisher: Firma: O. Aeschlimann AG (CH-400.3.908.006-7)].
Numero di pubblicazione: 6601434, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
O. Aeschlimann AG, in Sissach, CH-280.9.915.383-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 4, Publ. 3920806).
mit Hauptsitz in:
Zofingen (HR AG).
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Robert, von Mels, in Aarau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Hägglingen, in Oberkulm, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Franz, von Trub, in Dulliken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Elfriede, von Langenthal, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Albert, von Frutigen, in Roggwil BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ivo, von Flühli und Romoos, in Reiden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Andres, Kurt, von Wynau, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aeschlimann, Heinz, von Heimiswil, in Stansstad, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Martin, Andreas, von Frenkendorf, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Erb, Roland, von Lugano, in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specogna, Alfred, von Glattfelden, in Brütten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spreafico, Prof. Dr. Manfred, von Schlieren, in Herrenschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Sonja, von Uerkheim und Seengen, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3920806, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
O. Aeschlimann AG, in Sissach, CH-280.9.915.383-2, Ausführung von Strassen-, Hoch- und Tiefbauarbeiten, Gussasphaltbeläge, Industrie- und Sportplatzbeläge, Abdichtungsarbeiten im Hoch-, Tief- und Brückenbau, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2007, S. 5, Publ. 3770248).
mit Hauptsitz in:
Zofingen (HR AG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaser, Philipp, von Lostorf, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Sonja, von Uerkheim und Seengen, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien.