Informazioni su MOOS licht ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MOOS licht ag
- MOOS licht ag è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di apparecchiature domestiche». La sede si trova a Luzern.
- L’azienda è stata costituita nel 17.11.1949 e ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.05.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-101.395.397.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: S-Lux GmbH, Soomtec AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Michael Moos,
Claudio Oliver Agostinis,
Cornel Wilhelm Waldvogel-Hofer,
Herbert Moos,
Johannes Joller
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Moos,
Claudio Oliver Agostinis,
Cornel Wilhelm Waldvogel-Hofer,
Herbert Moos,
Johannes Joller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.1949
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.008.592-7
IDI/IVA
CHE-101.395.397
Ramo economico
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Herstellung von Beleuchtungskörpern in jeder technischen und gestalterischen Art für Innen- und Aussenbeleuchtungen sowie von Apparaturen und Einrichtungen im Bereich der Beleuchtungstechnik; Erwerb, Halten oder Veräusserung von Patenten, Marken und Lizenzen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
VATAR AG | Luzern | 12.05.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kaspar Moos AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MOOS licht ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005469670, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOOS licht ag, in Luzern, CHE-101.395.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Bremgarten AG, in Luzern, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Michael, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Agostinis, Claudio Oliver, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moos, Herbert, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Waldvogel, Cornel Wilhelm, von Unteriberg, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joller, Johannes, von Dallenwil, in Ennetmoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004851931, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOOS licht ag, in Luzern, CHE-101.395.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Martin, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurmühle, Yves, von Weggis, in Weggis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3738829, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOOS licht ag, in Luzern, CHE-101.395.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2731717).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Michael, von Luzern, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Aregger, Martin, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurmühle, Yves, von Weggis, in Weggis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.