Su MENDERA ANSTALT
- L’azienda è stata costituita nel 21.09.1990 e ha 0 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 10.02.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- 12 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Amélie Vischer-Bachofen-Stiftung, Aneris Wohltätigkeits-Stiftung, CENTRO MAKO IMMOBILIEN ANSTALT.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per MENDERA ANSTALT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20234150, (1)
Handelsregister 10.02.2018, MENDERA ANSTALT, Vaduz (FL-0001.121.015-9) Anstalt Erloschene Angaben zur Verwaltung: Bissig, lic.iur. Josef Elmar, StA: Schweiz, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Fideba Trust reg., 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20210537, (1)
Handelsregister 24/05/2016, MENDERA ANSTALT, Vaduz (FL-0001.121.015-9) Anstalt Repräsentanz/Zustelladresse neu: c/o Forum Trust reg., Im Katzarank 7, 9494 Schaan.
Numero di pubblicazione: 20130784, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 26.10.2011, MENDERA ANSTALT, Vaduz (FL-0001.121.015-9) Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.