Informazioni su Medicum Wesemlin AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Medicum Wesemlin AG
- Medicum Wesemlin AG ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle studi medici e dentistici».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 21.10.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-372.342.470.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Piet Gerrit van Spyk,
Bastienne Caroline Ellen Mattei-Wellensiek,
Matthias Albert Pfammatter,
Verena Judith Meyer-Mäder,
Doris Maria Suter-Gut
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Piet Gerrit van Spyk,
Bastienne Caroline Ellen Mattei-Wellensiek,
Matthias Albert Pfammatter,
Verena Judith Meyer-Mäder,
Claudia Mair
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.05.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.798.189-7
IDI/IVA
CHE-372.342.470
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer medizinischen Gruppenpraxis; Erbringung von medizinischen Leistungen und weiteren Dienstleistungen im Gesundheitswesen; Beteiligungen; Erwerb, Halten, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Avanta Audit AG | Baar | 21.10.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 11.05.2016 | 17.07.2022 | |
contrust finance ag | Luzern | 30.05.2014 | 10.05.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Medicum Wesmelin AG
- wpunkt AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Medicum Wesemlin AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005588178, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Medicum Wesemlin AG, in Luzern, CHE-372.342.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet van Spyk;
Jakupovic, Admira, liechtensteinische Staatsangehörige, in Mauren (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet van Spyk.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Spyk, Piet Gerrit, von Herznach, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: van Spyk, Piet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattei-Wellensiek, Bastienne Caroline Ellen, von Hauterive (FR), in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet Gerrit van Spyk;
Meyer-Mäder, Verena Judith, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet Gerrit van Spyk;
Pfammatter, Matthias Albert, von Eischoll, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet Gerrit van Spyk;
Mair, Claudia, von Dübendorf, in Zug, Geschäftsführerin, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet Gerrit van Spyk;
AVANTA AUDIT AG (CHE-376.424.285) [ CH-170.3.042.838-9], in Baar, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005522865, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Medicum Wesemlin AG, in Luzern, CHE-372.342.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005373944, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Medicum Wesemlin AG, in Luzern, CHE-372.342.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünter, Alain, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Doris Maria Suter-Gut oder Piet van Spyk.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.