Informazioni su JUST INVESTMENTS Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JUST INVESTMENTS Sàrl
- JUST INVESTMENTS Sàrl a Biel/Bienne è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni». JUST INVESTMENTS Sàrl è attiva.
- JUST INVESTMENTS Sàrl ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 03.05.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- JUST INVESTMENTS Sàrl è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-114.932.353.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.045.040-4
IDI/IVA
CHE-114.932.353
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le but de la société est le courtage de produits financiers et d'assurances, l'expertise et la gestion dans le domaine financier et la recherche de financement. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JUST INVESTMENTS Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006024267, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JUST INVESTMENTS Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-114.932.353, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 21.03.2014, p.0, Publ. 1409807).
Nouvelle adresse:
Route d'Orpond 27, 2504 Biel/Bienne.
Numero di pubblicazione: 1409807, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JUST INVESTMENTS Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-114.932.353, société à responsabilité limitée (No. FOSC 71 du 11.04.2011, Publ. 6116802).
Inscription ou modification de personne(s):
Cristofori, Fausto, ressortissant italien, à Lutry, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président de l'organe de gestion avec signature individuelle];
Cristofori, David, ressortissant italien, à Biel/Bienne, associé, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant et vice-président avec signature collective à deux avec le président].
Numero di pubblicazione: 6116802, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JUST INVESTMENTS Sàrl, à Biel/Bienne, CH-036.4.045.040-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 124 du 01.07.2009, p. 5, Publ. 5103208).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pincio, Antonio, ressortissant italien, à Frinvillier (Vauffelin), associé et gérant et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président, pour 66 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cristofori, Fausto, ressortissant italien, à Lutry, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 68 parts sociale de CHF 100.00];
Cristofori, David, ressortissant italien, à Biel/Bienne, associé et gérant et vice-président, avec signature collective à deux avec le président, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 66 parts sociale de CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.