Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.02.2013
Cancellazione dal registro delle imprese
15.12.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.037.649-4
IDI/IVA
CHE-440.674.075
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung von Industrie und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Unternehmensanalyse und Bewertung, Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung sowie Unternehmenstransformation; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG
- iTOP.PARTNERS GROUP AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2539155, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation, in Zug, CHE-440.674.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1483751). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1483751, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-440.674.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1174959).
Firma neu:
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Clemens, von Falera, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brecht, Dr. Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönleber, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1174959, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.037.649-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.