Informazioni su Granpay GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Granpay GmbH
- Granpay GmbH ha sede a Nottwil ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- Granpay GmbH ha 6 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.05.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-475.014.258.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 12 altre aziende attive. Queste includono: Akademische Unterstützung GmbH, Findeg Capital AG, Immovest Consulting GmbH.
Dirigenza (6)
Amministrazione
Maksym Kikireshko,
Oleksii Kikireshko,
Andrii Degoda,
Eugen Späth,
Eugen Nutz
i più recenti aventi diritto di firma
Maksym Kikireshko,
Oleksii Kikireshko,
Andrii Degoda,
Eugen Späth,
Eugen Nutz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Nottwil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.816.875-2
IDI/IVA
CHE-475.014.258
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich des internationalen Managements für Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Granpay Ltd liab Co
- Granpay Sagl
- Granpay Sàrl
- Empiric Sàrl
- Empiric Ltd liab Co
- Empiric GmbH
- Empiric Sagl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Granpay GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006028802, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Empiric GmbH, in Nottwil, CHE-475.014.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782734).
Statutenänderung:
13.03.2024.
Firma neu:
Granpay GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Granpay Sàrl) (Granpay Sagl) (Granpay Ltd liab Co).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degoda, Dmytro, ukrainischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degoda, Andrii, ukrainischer Staatsangehöriger, in Valencia (ES), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kikireshko, Maksym, ukrainischer Staatsangehöriger, in Cannes (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
GRANPAY CONCIERGE SERVICE L.L.C (1814550), in Dubai (AE), Gesellschafterin, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kikireshko, Oleksii, ukrainischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005782734, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Empiric GmbH (Empiric Sàrl) (Empiric Sagl) (Empiric Ltd liab Co), in Nottwil, CHE-475.014.258, Kantonsstrasse 34, 6207 Nottwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich des internationalen Managements für Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Degoda, Andrii, ukrainischer Staatsangehöriger, in Valencia (ES), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Degoda, Dmytro, ukrainischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Späth, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Nebikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Nutz, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Zell (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.