Informazioni su Francis Schwab SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Francis Schwab SA
- Francis Schwab SA opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva. La sede è a Courtételle.
- L’azienda è stata costituita nel 01.04.2004 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.07.2009, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Francis Schwab SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.604.571.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Francis Schwab, PLVS Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Courtételle
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.003.314-7
IDI/IVA
CHE-110.604.571
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce de bijoux.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Mahon Sàrl | Delémont | 07.04.2004 | 05.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Francis Schwab SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5116790, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Francis Schwab SA, à Courtételle, CH-670.3.003.314-7, Société anonyme (FOSC no 68 du 07.04.2004, p. 8, publ. 2205072). Selon déclaration du conseil d'administration du 22.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Mahon Sàrl, à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2205072, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Francis Schwab SA, à Courtételle, Rue de l'Eglise 7, 2852 Courtételle, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
29.03.2004.
But:
Commerce de bijoux.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.--. Selon contrat d'apports et de reprise de biens du 29.03.2004, il a été fait apport à la société de l'actif et du passif de la raison individuelle 'Francis Schwab', à Courtételle, selon bilan au 31.12.2003, accusant un actif de CHF 146'895,84 et un passif de CHF 40'883,70, soit un actif net de CHF 106'012,14, accepté pour ce prix, contre remise de 98 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, le solde par CHF 8'012,14 étant crédité à l'apporteur.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre signature.
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives:
selon statuts.
Personnes inscrites:
Schwab, Francis, de Siselen, à Courtételle, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Mahon Sàrl, à Delémont, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.