Informazioni su Brunner Landesprodukte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Brunner Landesprodukte AG
- Brunner Landesprodukte AG ha sede a Aesch LU ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 27.06.2016.
- L’azienda Brunner Landesprodukte AG è iscritta con l’IDI CHE-108.008.572.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.08.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (LU)
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.008.147-7
IDI/IVA
CHE-108.008.572
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Landesprodukten; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Verwaltung von Immobilien; Abschluss von Baurechtsverträgen oder Mietverträgen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 30.07.2010 | 26.05.2013 | |
Gewerbe-Treuhand AG | Hochdorf | <2004 | 29.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mefoplex AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brunner Landesprodukte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2913893, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mefoplex AG, in Aesch (LU), CHE-108.008.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2511893).
Statutenänderung:
15.06.2016.
Firma neu:
Brunner Landesprodukte AG.
Domizil neu:
Hauptstrasse 23, 6287 Aesch LU.
Zweck neu:
Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Landesprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Verwaltung von Immobilien;
Abschluss von Baurechtsverträgen oder Mietverträgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Thomas, von Hitzkirch, in Aesch (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Elmiger, Maria, genannt Mariette, von Aesch (LU) und Knutwil, in Aesch (LU), mit Einzelunterschrift;
Brunner, Edith, von Aesch (LU) und Knutwil, in Aesch (LU), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2511893, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mefoplex AG, in Aesch LU, CHE-108.008.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7201756).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Edith, von Aesch LU und Knutwil, in Aesch LU, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7201756, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mefoplex AG, in Aesch LU, CH-100.3.008.147-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 10, Publ. 5752028).
Statutenänderung:
21.05.2013.
Zweck neu:
Bearbeitung und Verkauf von Kunststoffen, Bautenschutz und Kunststoffbeschichtungen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen;
Handel mit Produkten aller Art;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Uebernahmevertrag vom 24.07.1981 und Bilanz per 30.06.1981 übernahm die Gesellschaft von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Udo Kick', in Aesch LU, alle Aktiven von CHF 131'238.25 und alle Passiven von CHF 95'238.25. Vom Aktivenüberschuss und Uebernahmepreis von CHF 36'000.-- wurden CHF 24'000.-- ans Grundkapital angerechnet.].[gestrichen: Ferner übernahm die Gesellschaft gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.07.1981 von der Einzelfirma 'Edi Brunner', in Aesch LU, zwei Drehbänke sowie je eine Schleifmaschine, Schleuder, Fräsmaschine und Kantenbrechmaschine im Werte und zum Preise von CHF 25'000.--, welcher Betrag voll ans Grundkapital angerechnet wurde. CHF 1'000.-- wurden bar einbezahlt.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisons AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.