Informazioni su AlpVision SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu AlpVision SA
- AlpVision SA è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi informatici». La sede si trova a Vevey.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.02.2021.
- L’azienda AlpVision SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.076.493.
- 2 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda AlpVision SA sono registrati all'IPI.
- Cristobal et Delgado Architectes SA, Debout sur la table Sàrl, F3nix sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vevey
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.025.213-9
IDI/IVA
CHE-109.076.493
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but de développer et commercialiser des technologies dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, des solutions numériques et de la biotechnologie (pour but complet cf. statuts). Kutter Martin, administrateur président, et Jordan Frédéric, administrateur directeur, signent désormais individuellement.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | 10.02.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 17.07.2002 | 09.02.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- AlpVision S. à r.l.
- AlpVision Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
CRYPTOGLYPH | 25.09.2003 | attivo | 03497/2003 |
Cryptoglyph | 09.10.2002 | attivo | 06164/2002 |
Ultimi comunicati FUSC: AlpVision SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005097326, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
AlpVision SA, à Vevey, CHE-109.076.493 (FOSC du 16.11.2018, p. 0/1004499855). Ernst & Young SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CHE-105.764.080), à Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1004499855, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
AlpVision SA, à Vevey, CHE-109.076.493 (FOSC du 14.03.2014, p. 0/1398265). Statuts modifiés le 31 octobre 2018.
Nouveau but:
la société a pour but de développer et commercialiser des technologies dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, des solutions numériques et de la biotechnologie (pour but complet cf. statuts). Kutter Martin, administrateur président, et Jordan Frédéric, administrateur directeur, signent désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: 1398265, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
AlpVision SA, à Vevey, CHE-109.076.493 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 26 février 2014. Les 62'000 actions nominatives de CHF 10, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 23'793 actions nominatives de CHF 10, privilégiées quant au dividende, et 38'207 actions nominatives de CHF 10, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Dewerpe Jean-Pierre, senior n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kutter Martin est désormais à Remaufens.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.