Indirizzo
Avenue de Montchoisi 39
1006 Lausanne
Informazioni su Alios Locations Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Alios Locations Sàrl
- Alios Locations Sàrl con sede a Lausanne è attiva. Alios Locations Sàrl è attiva nel ramo «Noleggio di automobili».
- La dirigenza dell’azienda Alios Locations Sàrl è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 08.05.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-260.720.346.
- Maître S.A., Moratal Photophore Studio, Moratal Pixels sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.05.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.008.551-6
IDI/IVA
CHE-260.720.346
Ramo economico
Noleggio di automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'achat, la vente et la location de voitures et de véhicules utilitaires; elle peut être active dans l'exportation et l'importation de véhicules à moteur et de pièces détachées utiles aux véhicules à moteur (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Les ZaaZous Collection Sàrl
- Les ZaaZous Collection Ltd liab. Co
- Les ZaaZous Collection Sagl
- Les ZaaZous Collection GmbH
- Startcom Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alios Locations Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3508165, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Les ZaaZous Collection Sàrl , précédemment à Martigny, CHE-260.720.346 (FOSC du 13.04.2017, p. 0/3468953). Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
avenue de Montchoisi 39, 1006 Lausanne. Statuts modifiés les 12 avril 2017 et 27 avril 2017.
Nouvelle raison de commerce:
Alios Locations Sàrl.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la vente et la location de voitures et de véhicules utilitaires;
elle peut être active dans l'exportation et l'importation de véhicules à moteur et de pièces détachées utiles aux véhicules à moteur (pour but complet cf. statuts). Benzerrouk Thoraya, qui n'est plus associée et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts à Khalifah Yasmeen, de Jordanie, à Lausanne, nouvelle associée avec 200 parts de CHF 100, gérante avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3508277, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les ZaaZous Collection Sàrl, à Martigny, CHE-260.720.346, société à responsabilité limitée (No. FOSC 73 du 13.04.2017, Publ. 3468953). Radiation par suite de transfert du siège social à Lausanne sous la nouvelle raison de commerce 'Alios Locations Sàrl'.
Numero di pubblicazione: 3468953, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les ZaaZous Collection Sàrl, à Martigny, CHE-260.720.346, société à responsabilité limitée (No. FOSC 16 du 26.01.2015, Publ. 1950479).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Trolliet, Laurent, de Henniez, à Martigny, gérant, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.