Informazioni su alfred architectes sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu alfred architectes sàrl
- alfred architectes sàrl opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Renens VD.
- alfred architectes sàrl è stata costituita nel 12.01.2009.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.01.2016.
- L'IDI della azienda è CHE-114.665.844.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Renens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.056.611-7
IDI/IVA
CHE-114.665.844
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'un bureau d'architectes et toutes autres activités s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Strambinihussong Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: alfred architectes sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2599741, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Strambinihussong Sàrl, à Lausanne, CHE-114.665.844 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 11 décembre 2015.
Nouvelle raison de commerce:
alfred architectes sàrl. Siège transféré à Renens VD.
Nouvelle adresse:
chemin des Roses 11, 1020 Renens VD. L'associé-gérant Strambini Nicolas, qui est maintenant de Clos du Doubs, à Yverdon-les-Bains et qui est nommé président, cède 100 de ses 200 parts de CHF 100 à Schüll Raphaël, de Courroux, à Lausanne, nouvel associé avec 100 parts de CHF 100, gérant avec signature individuelle, secrétaire. L'associé-gérant Strambini Nicolas est désormais titulaire de 100 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 1190927, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Strambinihussong Sàrl, à Lausanne, CH-550-1056611-7 (FOSC du 16.01.2009, p. 22/4830604). Hussong Achim Volker, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Strambini Nicolas, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 4830604, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Strambinihussong Sàrl, à 1005 Lausanne, avenue de la Dôle 2, CH-550-1056611-7. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
19 décembre 2008.
But:
l'exploitation d'un bureau d'architectes et toutes autres activités s'y rapportant directement ou indirectement (pour but complet cf. statuts). Selon déclaration des gérants du 19 décembre 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Hussong Achim Volker, d'Allemagne, à Lausanne, président, et Strambini Nicolas, d'Epiquerez, à Lausanne, chacun avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par télécopie ou par courrier électronique aux associés inscrits dans le registre des parts sociales.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.