Indirizzo
c/o J.-J. de Luze
Place Charles-Dufour 1
1110 Morges
Informazioni su ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl
- ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl ha sede a Morges, è attiva e opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.03.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-104.082.339.
- Charrière et Fils S.A., FONDATION GUY de POURTALES, Gérances de Luze S.A. sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.01.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.169.564-8
IDI/IVA
CHE-104.082.339
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
distribution d'accessoires de mode, de tous produits cosmétiques et de bijouterie, ainsi que toutes activités de représentation et de vente en matière de mode.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RENAUD ALAIN DISTRIBUTION Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005983816, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl, à Morges, CHE-104.082.339 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Rectificatif:
l'inscription n° 13488 du 07.08.2009 (FOSC du 13.08.2009, p. 19/5194842) est rectifiée en ce sens que Renaud Alain est titulaire de 490 parts de CHF 100 (et non 190 parts de CHF 100, comme publié).
Numero di pubblicazione: 5194842, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl, à Morges, CH-550-0169564-8, distribution d'accessoires de mode (FOSC du 30.01.1998, p. 729). Statuts modifiés le 11 juin 2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration des gérants du 11 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Le capital de CHF 50'000 est désormais divisé en 500 parts sociales de CHF 100, dont les associés-gérants Renaud Alain, qui est élu président, et Renaud Monika, tous deux maintenant à Fällanden, sont respectivement titulaires de 190 parts de CHF 100 et de 10 parts de CHF 100.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
ALAIN RENAUD DISTRIBUTION Sàrl, à Morges, place Dufour 1, chez Jean-Jacques de Luze. Selon acte authentique du 19 décembre 1997 et sous la raison sociale précitée Alain Renaud S.A. s'est transformée en une société à responsabilité limitée, conformément aux articles 824 ss CO.
Statuts:
19 décembre 1997.
But:
distribution d'accessoires de mode, de tous produits cosmétiques et de bijouterie, ainsi que toutes activités de représentation et de vente en matière de mode. La société reprend les affaires et les actifs (fr.56438.99) et les passifs (fr.35354.45), selon bilan au 31 décembre 1996, de la société Alain Renaud Distribution S.A., soit un actif net de fr.21084.54. Le solde est compensé par un versement en espèce. Tous les actionnaires de la société anonyme entrent comme associés dans la nouvelle société à responsabilité limitée.
Capital:
fr.50000, libéré à concurrence de fr.25000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Alain Renaud, pour une part de fr.49000 et Monika Renaud, pour une part de fr.1000, les deux d'Elgg, à Lausanne, et avec signature individuelle.
Publication:
FOSC.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.