Renseignements sur Gunter Zimolong
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gunter Zimolong
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005288643, Registre du commerce Lucerne, (100)
Jozitech B + V GmbH, in Kriens, CHE-105.331.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S.0, Publ. 6073934).
Statutenänderung:
03.09.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Bauleitung, Beratung und die Erbringung weiterer Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, die Führung eines Architektur- und Ingenieurbüros sowie die Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail).
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimolong, Joachim, von Horw, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimolong, Gunter, von Horw, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zimolong, Tamara, von Luzern, in Kriens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 4318770, Registre du commerce Lucerne, (100)
Jozitech Med GmbH, in Kriens, CH-100.4.022.846-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.1999, S. 5485).
Firma neu:
Jozitech Med GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimolong, Joachim, von Horw, in Kriens, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Zimolong, Gunter, von Horw, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Lucerne, (100)
Jozitech B + V GmbH, in K r i e n s, Dattenmattstrasse 23, 6010 Kriens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.1999 .
Zweck:
Projektierung, Bauleitung, Beratung und Erbringung weiterer Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
Führung eines Architektur- und Ingenieurbüros;
Verwaltung von Liegenschaften;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 30'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Zimolong, Joachim. von Horw, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Zimolong, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Zimolong, Gunter, von Horw, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.