Renseignements sur Claudia Wermuth Primus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudia Wermuth Primus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006019119, Registre du commerce Grisons
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-109.366.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Christoph, von Buchs (AG), in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005970626, Registre du commerce Grisons
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-109.366.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523170).
Statutenänderung:
19.02.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Personen in den Bereichen Kommunikation, Strategie, Netzwerk und IT sowie die Ausübung von Aktivitäten im Sportbereich;
die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, das Halten und den Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Gysi, Christoph, von Buchs (AG), in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Signau und Lommis, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Registre du commerce Grisons, (350)
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, Voa Pedra Grossa 5, 7078 Lenzerheide, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.10.2001.
Zweck:
Beratung von Unternehmen und Personen in den Bereichen Werbung, Kommunikation, Netzwerk und IT sowie Entwicklung und Verkauf von Administrationslösungen und Software;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Primus, Roland, von Lommis, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000;
Gysi, Christoph, von Buchs AG, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000;
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.