Renseignements sur Bektas Uyandik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bektas Uyandik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081816, Registre du commerce Soleure, (241)
Uyandik GmbH, in Bellach, CHE-282.008.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604461).
Statutenänderung:
04.07.2024.
Firma neu:
Calypso Transport GmbH.
Zweck neu:
Transporte aller Art und Autovermietung. Kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uyandik, Bektas, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Egerkingen].
Numéro de publication: HR02-1005777791, Registre du commerce Soleure, (241)
Espace Logistik GmbH, in Kestenholz, CHE-403.659.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aksak, Firat, von Zollikofen, in Roggwil (BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uyandik, Bektas, deutscher Staatsangehöriger, in Egerkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005604461, Registre du commerce Soleure, (241)
Uyandik GmbH, in Bellach, CHE-282.008.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uyandik, Bektas, deutscher Staatsangehöriger, in Egerkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Uyandik, Evran, türkischer Staatsangehöriger, in Bellach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].