Renseignements sur Christof Sturzenegger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christof Sturzenegger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2192157, Registre du commerce Zurich, (20)
PROCADESIGN AG, in Uster, CHE-103.114.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 24, Publ. 5884804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Christof, von Zürich und Heiden, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli Treuhand AG (CHE-115.857.553), in Meilen, Revisionsstelle [bisher: Nägeli Treuhand AG (CH-020.3.035.471-2)].
Numéro de publication: 851424, Registre du commerce Zurich, (20)
Procadesign AG, bisher in Schwerzenbach, CAD-Dienstleistungen, Herstellung von elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.1993, S. 6559).
Statutenänderung:
13.12.2002.
Firma neu:
PROCADESIGN AG.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Imkerstrasse 4, 8610 Uster.
Zweck neu:
CAD-Dienstleistungen (Computerunterstützte Arbeiten u.a. wie Entwerfen, Berechnen und Zeichnen), Entwicklung und Herstellung von elektronischen Geräten für den industriellen Einsatz sowie Handel von derartigen Geräten;
kann sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, gründen oder sich daran beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Flükiger Electronic, in Schwerzenbach, gemäss Uebernahmebilanz per 31.3.1991 mit Aktiven von CHF 129 572.35 und Passiven von CHF 29 434.95 zum Preise von CHF 100 137.40, wovon CHF 80 000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jorns, Andreas, von Habkern, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Christof, von Zürich und Heiden, in Greifensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.