Renseignements sur Jürg Rüefli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jürg Rüefli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1010491, Registre du commerce Berne, (36)
wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.720-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 6, Publ. 5304308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüefli, Jürg, von Lengnau BE, in Biel BE, Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Vescovi, Fabio, von Ins, in Ins, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Nitag Treuhand AG (CH-073.3.001.768-6), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Nitag Treuhand und Unternehmensberatungs AG, in Biel BE];
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4783432, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Bürenstrasse, in Biel/Bienne, CH-073.5.013.953-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2001, S. 9223).
Firma neu:
Baugenossenschaft Bürenstrasse in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.11.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, Christian Wahli, Dammweg 3, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüefli, Jürg, von Lengnau BE, in Biel BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bolligen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3637178, Registre du commerce Berne, (36)
RWR Baulösungen GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.017.550-0, Dammweg 3, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.11.2006.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Architektur. Die Gesellschaft kann Bauten und Grundstücke erstellen bzw. erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Rüefli, Jürg, von Lengnau BE, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Nitag Treuhand und Unternehmensberatungs AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.