Renseignements sur Gudmundur Palmason
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gudmundur Palmason
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006122182, Registre du commerce Zurich, (20)
Protenus GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-116.238.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457240).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmason, Gudmundur, isländischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dübendorf].
Numéro de publication: HR02-1005961751, Registre du commerce Zurich, (20)
Strax Switzerland GmbH, in Kloten, CHE-497.190.857, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hackmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Osnabrück (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmason, Gudmundur, isländischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004457240, Registre du commerce Zurich, (20)
Protenus GmbH, in Zürich, CHE-116.238.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1110029).
Firma neu:
Protenus GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmason, Gudmundur, isländischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].