Renseignements sur Günter Koller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Günter Koller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004696110, Registre du commerce Zurich, (20)
INDIKO Informatik Dienstleistungen Koller, in Hombrechtikon, CHE-114.730.772, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, S.0, Publ. 1741217).
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
c/o Günter Koller, Schlimpergstrasse 9a, 8307 Effretikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon].
Numéro de publication: 1772085, Registre du commerce Zurich, (20)
Bob Rocks GmbH, in Dübendorf, CHE-115.330.688, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matzinger, Philipp, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5730974, Registre du commerce Zurich, (20)
Bob Rocks GmbH, in Hombrechtikon, CH-020.4.041.668-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2010, S. 24, Publ. 5438546).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Cholibuck 16, 8121 Benglen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Hombrechtikon];
Matzinger, Philipp, von Meilen, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Dürnten].