Renseignements sur Christof Koch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christof Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005080947, Registre du commerce Soleure, (241)
Verein Bachtelen Kinderheime und Sonderschulen, in Grenchen, CHE-106.933.126, Verein (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Christof, von Niederrohrdorf, in Rüttenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keune, Gustav, von Tentlingen, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2357177, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung der Freunde des Kinderheims Bachtelen Grenchen, in Grenchen, CHE-102.019.672, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6217648).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Christof, von Niederrohrdorf, in Rüttenen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1327289, Registre du commerce Soleure, (241)
Verein Kinderheim Bachtelen Grenchen, in Grenchen, CHE-106.933.126, Verein (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2010, S. 14, Publ. 5922900).
Statutenänderung:
14.06.2013.
Zweck neu:
Führung eines Sonderpädagogischen Zentrums zur Betreuung, Erziehung und Schulung, zur heilpädagogischen und therapeutischen Behandlung und zur beruflichen Eingliederung und Nachbetreuung von normalbegabten verhaltensauffälligen und/oder sprachbehinderten Kindern und Jugendlichen sowie zur Beratung von deren Eltern und Familien.
Mittel neu:
Individuelle Beiträge des Kantons, der Gemeinden und der Invalidenversicherung an die Kosten des Aufenthaltes der Kinder und Jugendlichen, individuelle Beiträge der Versorger an die Kosten des Aufenthaltes der Kinder und Jugendlichen, Ertrag von Pachtzinsen, Kapitalanlagen und Nebenbetrieben, Mitgliederbeiträge sowie Zuwendungen Dritter. [gestrichen: Mittel: Individuelle Beiträge des Kantons, der Gemeinden und der Invalidenversicherung an die Kosten des Aufenthaltes der Kinder und Jugendlichen, individuelle Beiträge der Versorger an die Kosten des Aufenthaltes der Kinder und Jugendlichen, Kantonale Betriebsbeiträge und Beiträge an den Mehraufwand, Ertrag von Pachtzinsen, Kapitalanlagen und Nebenbetrieben, Mitgliederbeiträge sowie Zuwendungen Dritter. ].Organisation neu: [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Alexander, von Saanen, in Grenchen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deck Toggweiler, Daniela, von Zürich, in Grenchen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiri, Felix, von Selzach, in Grenchen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuwey, Bettina, von Jaun, in Zuchwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Grenchen, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Sury-von Büssy-Thomas, Susamma, genannt Susan, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erard, Yvo, von Montfaucon, in Grenchen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Erard-Brand, Ivo];
Häberli-Vögeli, Ursula, von Münchenbuchsee, in Lengnau BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Christof, von Niederrohrdorf, in Rüttenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.