Renseignements sur Andreas Kaiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Kaiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2081639, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Garage Wirz AG, in Sissach, CHE-107.291.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1400785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CH-280.3.915.446-2), in Seltisberg, Revisionsstelle;
Haller, Peter, von Gontenschwil und Aarau, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Marcel, von Magden und Nunningen, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Andreas, von Magden, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz-Wyss, Hugo, von Thürnen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Haller Treuhand AG (CHE-107.796.961), in Magden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4931944, Registre du commerce Argovie, (400)
Architekturbüro Hürzeler und Kaiser AG, in Magden, CH-400.3.018.126-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 1, Publ. 4796044).
Statutenänderung:
30.01.2009, 06.03.2009.
Firma neu:
Architektur Ritter + Kaiser AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Architekturbüros;
kann Grundeigentum vermitteln, erwerben, verwalten und veräussern, in Baukonsortien mitwirken und alle mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung Teilaktiven und Teilpassiven der 'Hürzeler und Kaiser Immobilien AG', in Magden, nämlich deren gesamten Geschäftsbetrieb, zum Höchstpreise von CHF 300'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Andreas, von Magden, in Magden, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Stefan, von Buus, in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 4235848, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Garage Wirz AG, in Sissach, CH-280.3.910.536-4, Handel mit Automobilen, Automobilbestandteilen, Zubehör und Treibstoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.1998, S. 2235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz-Wyss, Elsbeth, von Thürnen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Matthias, von Magden, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haller, Peter, von Gontenschwil und Aarau, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Marcel, von Magden und Nunningen, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Andreas, von Magden, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz-Wyss, Hugo, von Thürnen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].