Renseignements sur Guido Hofstetter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Guido Hofstetter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3788828, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
AWARDIC GmbH, bisher in Rapperswil SG, CH-320.4.041.070-8, Erbringung von Dienstleistungen, Herstellung von Produkten sowie Handel mit Waren aller Art im Bereich der Informationstechnologie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 8, Publ. 2499112).
Statutenänderung:
13.02.2007.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Neue Jonastrasse 38, 8640 Rapperswil. [behördliche Umbenennung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Kilian, von Auswil, in Rapperswil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Guido, von Benken SG, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Hofstetter, Marcel, von Benken SG, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Lehmann, Roman, von Langnau im Emmental, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Awardic GmbH, in R a p p e r s w i l S G, Erbringung von Dienstleistungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 25.07.1996, S. 4475).
Statutenänderung:
15.09.1999.
Firma neu:
AWARDIC GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.- [bisher: CHF 20'000.-].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Kilian, von Auswil, in Rapperswil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Guido, von Benken SG, in Kaltbrunn Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- Hofstetter, Marcel, von Benken SG, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Lehmann, Roman, von Langnau im Emmental, in Rapperswil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher : mit Einzelunterschrift].