Renseignements sur Russell Harries
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Russell Harries
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004983046, Registre du commerce Zurich, (20)
GeoLimo GmbH, in Kloten, CHE-489.978.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harries, Russell, britischer Staatsangehöriger, in Emmetten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, André, von Zürich, in Wigoltingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numéro de publication: HR02-1004948146, Registre du commerce Zurich, (20)
Grossmann Limousinen Service GmbH, in Kloten, CHE-489.978.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674027).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Firma neu:
GeoLimo GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harries, Russell, britischer Staatsangehöriger, in Emmetten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schilling, André, von Zürich, in Wigoltingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004674027, Registre du commerce Zurich, (20)
Grossmann Limousinen Service GmbH, in Kloten, CHE-489.978.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salama, Olivier, von Unterengstringen, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Harries, Russell, britischer Staatsangehöriger, in Emmetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Schilling, André, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.