Renseignements sur Johannes Aloisius Ellenbroek
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Aloisius Ellenbroek
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2526972, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Grimsel Verwertungen GmbH, in Kreuzlingen, CH-020.4.900.108-3, Kauf, Verkauf und Verwertung von sowie Handel mit Marken, Patenten, Muster und Modellen und dergleichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2001, S. 4982).
Firma neu:
Grimsel Verwertungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2004 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o PROVIDA Consulting AG, Bahnhofplatz 68, 8500 Frauenfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Lukas, von Kemmental, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ellenbroek, Johannes, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biotta AG, in Tägerwilen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
PROVIDA Consulting AG, in Frauenfeld, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Grimsel Verwertungen GmbH, in Kreuzlingen, Kauf, Verkauf und Verwertung von sowie Handel mit Marken, Patenten, Muster und Modellen und dergleichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2000, S. 5611).Statutenänderung: 16.05.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodes, Robert Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Topanga (USA), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenbroek, Johannes, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Chocolat Grimsel GmbH in Liquidation, in K r e u z l i n g e n , Herstellung und Vertrieb von Schokoladenartikeln und gleichartigen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.1999, S. 2406).
Statutenänderung:
18.07.2000.
Firma neu:
Grimsel Verwertungen GmbH.
Domizil neu:
Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwertung von sowie Handel mit Marken, Patenten, Muster und Modellen und dergleichen. Die Gesellschaft kann Anteile und Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben. Der Auflösungsbeschluss vom 26.02.1999 wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.07.2000 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.1999 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chocolat Stella SA, in Lugano, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Chocolat St. Gotthard GmbH, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Devittori, Argo, von Aquila, in Vezia, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kirchner, Eugen, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenbroek, Johannes, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Hodes, Robert Marvin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Topanga (USA), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Nater, Lukas, von Kemmental, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.