Renseignements sur Verena Della Picca
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Verena Della Picca
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004465098, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gewerkschaft Basis 21, in Lausen, CHE-320.320.159, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3190175).
Statutenänderung:
28.04.2018.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Picca, Verena, italienische Staatsangehörige, in Niederdorf, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ricciardi, Mario Gabriele, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3190175, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gewerkschaft Basis 21, in Lausen, CHE-320.320.159, Verein (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937223).
Statutenänderung:
15.07.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artero, Javier Fabian, argentinischer Staatsangehöriger, in Huningue (FR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ricciardi, Mario Gabriele, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf];
Della Picca, Verena, italienische Staatsangehörige, in Niederdorf, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf].
Numéro de publication: 2689191, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
LunaRossa V. Della Picca, in Lausen, CHE-388.823.887, Hauptstrasse 36, 4415 Lausen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Zahnmedizin, Handel mit Verkauf, Import und Export von zahnmedizinischen Produkten, Organisation und Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen. Kurse für Migrantinnen und Migranten. Marketingdienstleistungen. Handel mit Waren aller Art, wie Möbel, Einrichtungsgegenständten.
Eingetragene Personen:
Della Picca, Verena, italienische Staatsangehörige, in Niederdorf, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.