Renseignements sur Guérin de Werra
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Guérin de Werra
Numéro de publication: HR02-1005524455, Registre du commerce Valais, (626)
La Ferme des Domaines SA, à Sion, CHE-171.285.012, société anonyme (No. FOSC 113 du 14.06.2017, p.0, Publ. 3579893).
Nouvelle adresse:
c/o Bourgeoisie de Sion, Rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion.
Autres adresses:
Case postale 2067, 1950 Sion 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Werra, Guérin, de Sion, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Ambord, Jean Marc, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Chavaz, Nathalie, de Sion, à Sion, administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: 3605777, Registre du commerce Valais, (626)
Jordan de Werra Revaz SA, à Sion, CHE-462.525.667, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2012, Publ. 6713662).
Modification des statuts:
19.06.2017.
Nouvelle raison sociale:
Jordan & Revaz SA.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
de Werra, Guérin, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1768133, Registre du commerce Valais, (626)
La Ferme des Domaines SA, à Sion, CHE-171.285.012, Grand-Pont 12, 1950 Sion, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.10.2014.
But:
L'acquisition et l'exploitation d'immeubles et entreprises agricoles en vue, notamment, de préserver les valeurs paysagères et environnementales du patrimoine agricole et viticole local ainsi que d'assurer la pérennité de l'exploitation de vignes, de prés, de forêts et d'entreprises agricoles. Elle pourra développer toute autre activité ayant un but analogue (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
2'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
du Fay de Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Micheloud, Jean Michel, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
de Werra, Guérin, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente. Selon déclaration du 07.10.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.