Renseignements sur Abdnnassar Chtoun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Abdnnassar Chtoun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005947357, Registre du commerce Lucerne, (100)
Leader Bau GmbH, in Luzern, CHE-107.365.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perdomo Angomas, Diocleciano, dominikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004845438, Registre du commerce Schwyz, (130)
KW Kunstwerk Dienstleistungen GmbH, in Wangen (SZ), CHE-107.365.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S.15, Publ. 5229736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Marco, von Bachenbülach, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kleih, Sebastian, von Deutschland, in Reichenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perdomo Angomas, Diocleciano, dominikanischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2332853, Registre du commerce Lucerne, (100)
Chtoun Trockenbau GmbH, in Luzern, CHE-256.626.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975091).
Statutenänderung:
14.08.2015.
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Oberfeldhöhe 16, 6280 Hochdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chtoun, Abdnnassar, marokkanischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern];
Wittwer, Patricia, von Trub, in Hochdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].