Renseignements sur Guido Casutt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Guido Casutt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005141848, Registre du commerce Zurich, (20)
Micronor AG, in Regensdorf, CHE-103.878.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Guido, von Vals, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005113366, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
H.P. Braem AG, in Wil (SG), CHE-106.410.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, S.0, Publ. 4237357).
Statutenänderung:
18.02.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 165'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 165'000.00].
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 165'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.02.2021 werden 165'000 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.02.2021 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben. Dabei wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Christoph, von Schwarzenburg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher , Markus, von Remetschwil, in Bremgarten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egolf, Thomas, von Egg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schultz, Markus, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Casutt, Guido, von Vals, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4226537, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
H.P. Braem AG, in Mörschwil, CHE-106.410.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Guido, von Vals, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].